Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Revisor | Dekret | ||||
Binavne | Navne | Vedtægter | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2023-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-20 fjernes Direktion: Christian Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-20 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-24 Statstidende Dekret
Den 2022-08-22 tilføjes Binavne: Gorms Sydhavnen ApS, Bjørn & Delfino by Gorms ApS, Bjørn & Delfino - køkken & bar ApS (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-19 tilføjes Navne: Bjørn & Delfino ApS (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-18 fjernes Navne: GORM's CPH T2 ApS (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-19 tilføjes Vedtægter: 2022-08-19 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 34, 2730 Herlev (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 34, 2730 Herlev (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-05-10 tilføjes Kontaktoplysninger: regnskab@wearegorms.dk (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-23 tilføjes Formål: Selskabet formål er at drive restaurant virksomhed (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den administrerende direktør (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2021-03-23 tilføjes Vedtægter: 2021-03-23 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2020-09-03 fjernes Direktion: Thomas Lendrell (direktør) (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-20 fjernes Direktion: Andreas Petersen (direktør) (offentliggjort 2020-03-01)
Den 2020-01-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med ét andet direktionsmedlem. (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2020-01-01 tilføjes Direktion: Christian Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2020-01-01 fjernes Direktion: Anders Bargfeldt Kjørup (direktør) (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-01 tilføjes Vedtægter: 2020-01-01 (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Direktion: Thomas Lendrell (direktør) (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2019-01-31 fjernes Direktion: Martin Thomsen (direktør) (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 34, 2730 Herlev (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2018-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 34, 2730 Herlev (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-07-05 tilføjes Vedtægter: 2018-07-05 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2018-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 34, 2730 Herlev (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-04-16 tilføjes Direktion: Martin Thomsen (direktør) (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2018-04-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive take away og restaurant (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2018-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-16 (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-16 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-16 tilføjes Legale ejere: GORM'S HOLDING ApS (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-16 tilføjes Navne: GORM's CPH T2 ApS (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2018-04-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-16 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2018-04-16 tilføjes Stiftere: GORM'S HOLDING ApS (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Anders Bargfeldt Kjørup i forening med et andet direktionsmedlem. (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2018-04-16 tilføjes Vedtægter: 2018-04-16 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-04-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-27)