Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Papirfabrikken 74, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-08 fjernes Direktion: Michael Østergaard (direktør) (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-16 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-08 fjernes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-08 fjernes Kontaktoplysninger: jdo@mjgroup.sg (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-08 fjernes Legale ejere: MJ INVEST PTE. LTD. (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-08 fjernes Navne: MJ Invest DK ApS (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-08 fjernes Reelle ejere: Michael Østergaard, Jonas Wulff Møller (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-08 fjernes Stiftere: MJ Invest PTE. LTD. (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-03-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Papirfabrikken 74, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2020-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Papirfabrikken 74, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Papirfabrikken 74, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Transportcenter Alle 4, 7400 Herning (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Transportcenter Alle 4, 7400 Herning (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2019-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Skærskovgårdsvej 5, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skærskovgårdsvej 5, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2018-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Skærskovgårdsvej 5, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skærskovgårdsvej 5, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Rømersvej 31, 7430 Ikast (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rømersvej 31, 7430 Ikast (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Skærskovgårdsvej 5, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-06-19 tilføjes Kontaktoplysninger: jdo@mjgroup.sg (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2018-04-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2018-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skærskovgårdsvej 5, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-04-16 tilføjes Direktion: Michael Østergaard (direktør) (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2018-04-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er administration, ordrebehandling og salgssupport. (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2018-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2018-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-16 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2018-04-16 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2018-04-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2018-04-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2018-04-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2018-04-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2018-04-16 tilføjes Legale ejere: MJ INVEST PTE. LTD. (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2018-04-16 tilføjes Navne: MJ Invest DK ApS (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2018-04-16 tilføjes Reelle ejere: Michael Østergaard, Jonas Wulff Møller (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2018-04-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2018-04-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2018-04-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2018-04-16 tilføjes Stiftere: MJ Invest PTE. LTD. (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2018-04-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2018-04-16 tilføjes Vedtægter: 2018-04-16 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2018-04-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2018-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-08)