Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2019-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundvej 27, 4771 Kalvehave (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-17 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-04 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-04 fjernes Legale ejere: Rasmus Oxfeldt Larsen (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-04 fjernes Navne: R. Oxfeldt Holding IVS (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-04 fjernes Reelle ejere: Rasmus Oxfeldt Larsen (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-04 fjernes Stiftere: Rasmus Oxfeldt Larsen (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-10-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 fjernes Direktion: Rasmus Oxfeldt Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2018-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundvej 27, 4771 Kalvehave (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Direktion: Rasmus Oxfeldt Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2018-04-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-17 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Legale ejere: Rasmus Oxfeldt Larsen (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Navne: R. Oxfeldt Holding IVS (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Oxfeldt Larsen (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Stiftere: Rasmus Oxfeldt Larsen (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2018-04-17 tilføjes Vedtægter: 2018-04-17 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2018-04-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Qualis IVS. (offentliggjort 2019-10-18)