Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-30 tilføjes Legale ejere: Lykke Brandt Holding ApS (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2023-12-30 fjernes Legale ejere: PS Brandt Holding ApS (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2023-12-30 tilføjes Reelle ejere: Pernille Lykke Brandt (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2023-12-30 fjernes Reelle ejere: Stian Malchau (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2023-12-29 fjernes Reelle ejere: Pernille Lykke Brandt (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2023-12-30 fjernes Direktion: Stian Malchau (direktør) (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 30, 4300 Holbæk (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Tveje-Merløse 9, 4300 Holbæk (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2019-04-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tveje-Merløse 9, 4300 Holbæk (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2018-04-17 tilføjes Direktion: Stian Malchau (direktør) (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2018-04-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-17 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Legale ejere: PS Brandt Holding ApS (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2018-04-17 tilføjes Navne: Minja ApS (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Reelle ejere: Pernille Lykke Brandt, Stian Malchau (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2018-04-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Revisor: RevisorGården godkendte revisorer A/S (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Stiftere: PS Brandt Holding ApS (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Vedtægter: 2018-04-17 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-17)