Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | Binavne | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Navne | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Hvidhvask | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-09-18 tilføjes Vedtægter: 2024-09-18 (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-09-17 tilføjes Binavne: FastRate ApS (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flæsketorvet 68, 1., 1711 København V (offentliggjort 2022-09-17)
Den 2022-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Buchwaldsgade 50, 5000 Odense C (offentliggjort 2022-09-17)
Den 2022-09-17 tilføjes Binavne: FirmaBoxen ApS, FirmaBox ApS (offentliggjort 2022-09-17)
Den 2022-09-15 tilføjes Navne: firma360 ApS (offentliggjort 2022-09-17)
Den 2022-09-14 fjernes Navne: firmaapps ApS (offentliggjort 2022-09-17)
Den 2022-09-15 tilføjes Vedtægter: 2022-09-15 (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2022-08-31 tilføjes Direktion: Jim Sandholm Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-08-31 fjernes Direktion: Victor Angel Shane Fasahati (direktør) (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-08-31 tilføjes Legale ejere: Tue Birch Bech, Jim Sandholm Hansen (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2022-08-31 fjernes Legale ejere: AVBV ApS (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2022-08-31 tilføjes Reelle ejere: Tue Birch Bech, Jim Sandholm Hansen (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2022-08-31 fjernes Reelle ejere: Victor Angel Shane Fasahati (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Buchwaldsgade 50, 5000 Odense C (offentliggjort 2022-09-17)
Den 2022-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Arnold Nielsens Boulevard 62, 1., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-09-21 tilføjes Kontaktoplysninger: administration@firmaapps.dk (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-29 tilføjes Navne: firmaapps ApS (offentliggjort 2022-09-17)
Den 2020-10-28 fjernes Navne: Succes-works ApS (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-10-29 tilføjes Vedtægter: 2020-10-29 (offentliggjort 2022-09-17)
Den 2020-08-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-30 tilføjes Binavne: firma apps ApS (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er Computerprogrammering (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-04-30 tilføjes Vedtægter: 2020-04-30 (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-02-25 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2020-02-11 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arnold Nielsens Boulevard 62, 1., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-07 tilføjes Direktion: Victor Angel Shane Fasahati (direktør) (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2020-02-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 fjernes Direktion: Victor Angel Shane Fasahati (direktør) (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Arnold Nielsens Boulevard 62, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arnold Nielsens Boulevard 62, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Øvej 14, 4100 Ringsted (offentliggjort 2019-11-10)
Den 2019-11-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2019-11-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktion (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2019-11-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-10 tilføjes Direktion: Victor Angel Shane Fasahati (direktør) (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2019-10-10 fjernes Direktion: Lasse Emil Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-11-10)
Den 2019-10-10 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2019-11-10)
Den 2019-10-09 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (offentliggjort 2019-11-10)
Den 2019-10-10 tilføjes Legale ejere: AVBV ApS (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2019-10-10 fjernes Legale ejere: MOMA Invest ApS, EN Invest ApS (offentliggjort 2019-11-10)
Den 2019-10-10 tilføjes Navne: Succes-works ApS (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2019-10-09 fjernes Navne: Teogoni ApS (offentliggjort 2019-11-10)
Den 2019-10-10 tilføjes Reelle ejere: Victor Angel Shane Fasahati (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2019-10-10 fjernes Reelle ejere: Mikkel Mols Nielsen, Lasse Emil Nielsen (offentliggjort 2019-11-10)
Den 2019-10-10 tilføjes Vedtægter: 2019-10-10 (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2019-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øvej 14, 4100 Ringsted (offentliggjort 2019-11-10)
Den 2019-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Æblehaven 29, 4390 Vipperød (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-27 tilføjes Navne: Teogoni ApS (offentliggjort 2019-11-10)
Den 2019-09-26 fjernes Navne: Teogoni Jewellery ApS (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-27 tilføjes Vedtægter: 2019-09-27 (offentliggjort 2019-11-10)
Den 2019-09-27 fjernes Direktion: Mikkel Mols Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-12-31 (offentliggjort 2019-11-10)
Den 2019-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-07-01 (offentliggjort 2019-11-10)
Den 2019-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-10)
Den 2019-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-10)
Den 2019-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-11-10)
Den 2019-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-11-10)
Den 2018-04-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Æblehaven 29, 4390 Vipperød (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2018-04-17 tilføjes Direktion: Mikkel Mols Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2018-04-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel. (offentliggjort 2019-11-10)
Den 2018-04-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-17 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (offentliggjort 2019-11-10)
Den 2018-04-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Legale ejere: MOMA Invest ApS, EN Invest ApS (offentliggjort 2019-11-10)
Den 2018-04-17 tilføjes Navne: Teogoni Jewellery ApS (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2018-04-17 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Mols Nielsen, Lasse Emil Nielsen (offentliggjort 2019-11-10)
Den 2018-04-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-11-10)
Den 2018-04-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-11-10)
Den 2018-04-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Stiftere: MOMA Invest ApS, EN Invest ApS (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2019-11-10)
Den 2018-04-17 tilføjes Vedtægter: 2018-04-17 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2018-04-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-21)