Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Legale ejere | Reelle ejere | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Hovedbranche | Navne | ||||
Vedtægter | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dømmestrupvej 46, 5792 Årslev (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2024-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Hestehaven 21, 5260 Odense S (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-14 tilføjes Direktion: Adriana Zaneta Lukasz (direktør) (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-14 fjernes Direktion: Dariusz Lukasz (direktør) (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2023-07-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hestehaven 21, 5260 Odense S (offentliggjort 2024-07-05)
Den 2023-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Hestehaven 21, 5260 Odense S (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hestehaven 21, 5260 Odense S (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Trafikcenter Alle 3, 4200 Slagelse (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2022-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trafikcenter Alle 3, 4200 Slagelse (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2022-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Odensevej 8, 4200 Slagelse (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odensevej 8, 4200 Slagelse (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2021-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl.Holbækvej 5, kl. tv., 4200 Slagelse (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl.Holbækvej 5, kl. tv., 4200 Slagelse (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2021-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl.Holbækvej 5, kl. tv., 4200 Slagelse (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl.Holbækvej 5, kl. tv., 4200 Slagelse (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl.Holbækvej 5, kl. tv., 4200 Slagelse (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2020-01-27 fjernes Direktion: Daniel Wrona (direktør) (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-30 fjernes Legale ejere: Daniel Wrona (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2019-09-30 fjernes Reelle ejere: Daniel Wrona (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive malervirksomhed samt andet beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl.Holbækvej 5, kl. tv., 4200 Slagelse (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2018-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-03 tilføjes Direktion: Daniel Wrona (direktør) (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2018-05-03 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-03 tilføjes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-05-02 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-05-03 tilføjes Legale ejere: Daniel Wrona, Dariusz Lukasz (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2018-05-03 fjernes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-03 tilføjes Navne: DL Byg Slagelse ApS (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-02 fjernes Navne: ApS STM nr. 6191 (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-03 tilføjes Reelle ejere: Daniel Wrona, Dariusz Lukasz (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2018-05-03 fjernes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-03 tilføjes Vedtægter: 2018-05-03 (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-17 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-17 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-05-15)
Den 2018-04-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-17 tilføjes Navne: ApS STM nr. 6191 (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-17 tilføjes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Stiftere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-17 tilføjes Vedtægter: 2018-04-17 (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-17)