Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Formål | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-11 tilføjes Direktion: Raad Khalaf Youssef Al-Obaidi (adm. dir.) (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 fjernes Direktion: Haider Raad Khalaf (adm. dir.) (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-10 fjernes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-03-11 tilføjes Legale ejere: Raad Khalaf Youssef Al-Obaidi (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 fjernes Legale ejere: Haider Raad Khalaf (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 tilføjes Reelle ejere: Raad Khalaf Youssef Al-Obaidi (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 fjernes Reelle ejere: Haider Raad Khalaf (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: Haider Raad Khalaf (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-01-01 fjernes Legale ejere: Hawraa Bassam Raad Khalaf (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-01 tilføjes Reelle ejere: Haider Raad Khalaf (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-01-01 fjernes Reelle ejere: Hawraa Bassam Raad Khalaf (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-12-04 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er madtransport (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-12-04 tilføjes Vedtægter: 2019-12-04 (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-11-11 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2019-11-10 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knud Anchers Vej 23, 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Ålekistevej 143, st. tv., 2720 Vanløse (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-30 tilføjes Direktion: Haider Raad Khalaf (adm. dir.) (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2019-08-30 fjernes Direktion: Shahnaz Sinmar Asl (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-30 tilføjes Kontaktoplysninger: fatima_98@live.com (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-29 fjernes Kontaktoplysninger: kmjdk@yahoo.com (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-30 tilføjes Legale ejere: Hawraa Bassam Raad Khalaf (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-08-30 fjernes Legale ejere: Shahnaz Sinmar Asl (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-30 tilføjes Navne: HR.DK.ApS (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-29 fjernes Navne: Kaffebar ApS (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-30 tilføjes Reelle ejere: Hawraa Bassam Raad Khalaf (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2019-08-30 fjernes Reelle ejere: Shahnaz Sinmar Asl (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-30 tilføjes Vedtægter: 2019-08-30 (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-03-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-01 tilføjes Legale ejere: Shahnaz Sinmar Asl (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2018-05-01 tilføjes Reelle ejere: Shahnaz Sinmar Asl (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2018-04-30 fjernes Legale ejere: Shahnaz Sinmar Asl (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-04-16 tilføjes Legale ejere: Shahnaz Sinmar Asl (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålekistevej 143, st. tv., 2720 Vanløse (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2018-04-16 tilføjes Direktion: Shahnaz Sinmar Asl (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2018-04-16 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er drift af cafebar, salg af bagervarer engros samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2018-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-16 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-16 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2018-04-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-16 tilføjes Kontaktoplysninger: kmjdk@yahoo.com (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2018-04-16 tilføjes Navne: Kaffebar ApS (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2018-04-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-16 tilføjes Stiftere: Shahnaz Sinmar Asl (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-16 tilføjes Vedtægter: 2018-04-16 (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2018-04-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-17)