Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Legale ejere | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Børsnoteret | ||||
Kapital | Formål | Tegningsregel | Direktion | ||||
Navne | Bibranche | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2018-06-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NC TopCo A/S. (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2024-03-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-29 tilføjes Vedtægter: 2024-02-29 (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2023-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 3, 1401 København K (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønningen 17, 1., 1270 København K (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-03-02 tilføjes Bestyrelse: Bart Walterus (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-02 fjernes Bestyrelse: Scanes Charles Bentley (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-02 tilføjes Vedtægter: 2023-03-02 (offentliggjort 2024-06-20)
Den 2023-03-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-02 tilføjes Bestyrelse: Susan Helen Cooklin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2022-03-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-26 fjernes Legale ejere: BlackRock, Inc. (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-03-09 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-03-21)
Den 2021-03-09 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-21)
Den 2021-03-03 tilføjes Legale ejere: BlackRock, Inc. (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-03-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-12 fjernes Legale ejere: KAPITALFORENINGEN DANSKE INVEST INSTITUTIONAL (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2020-08-19 tilføjes Bestyrelse: Hege Skryseth (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2020-08-19 fjernes Bestyrelse: Franciscus Johannes Maria (Robbert) Kuppens (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-19 tilføjes Vedtægter: 2020-08-19 (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2020-04-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-11 tilføjes Bestyrelse: Juha Christen Christensen (næstformand) (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-03-11 fjernes Bestyrelse: Pernille Fabricius (næstformand) (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-03-10 fjernes Bestyrelse: Juha Christen Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-03-11 tilføjes Vedtægter: 2020-03-11 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-02-07 fjernes Legale ejere: Fidelity Management & Research Company LLC (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: Fidelity Management & Research Company LLC (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-20 tilføjes Bestyrelse: Franciscus Johannes Maria (Robbert) Kuppens (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2019-08-20 fjernes Bestyrelse: Pekka Ala-Pietilä (formand) (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-08-19 fjernes Bestyrelse: Bo Rygaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønningen 17, 1., 1270 København K (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2019-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønningen 17, 1., 1270 København K (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-13 tilføjes Bestyrelse: Pernille Fabricius (næstformand) (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2019-03-13 fjernes Bestyrelse: Thomas Broe-Andersen (næstformand) (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-12 fjernes Bestyrelse: Pernille Fabricius (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2019-03-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-09 tilføjes Legale ejere: KAPITALFORENINGEN DANSKE INVEST INSTITUTIONAL (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2018-11-08 fjernes Legale ejere: FSN Capital IV L.P. (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-06-07 tilføjes Børsnoteret: true (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000.000,00 (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-06-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-06-07 tilføjes Legale ejere: FSN Capital IV L.P., AC NC Holding ApS (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-06-06 fjernes Legale ejere: FSN Capital IV L.P. (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-06-07 tilføjes Vedtægter: 2018-06-07 (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2018-05-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i og besidde ejerandele i andre virksomheder samt at drive IT-virksomhed og dertil forbunden virksomhed. (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, af bestyrelsens næstformand i forening med en direktør, af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem, af bestyrelsens næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem, af to direktører i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-22 tilføjes Vedtægter: 2018-05-22 (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-05-07 tilføjes Vedtægter: 2018-05-07 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønningen 17, 1., 1270 København K (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2018-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 37, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-07 tilføjes Bestyrelse: Pernille Fabricius (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2018-05-07 fjernes Bestyrelse: Henrik Rossing Lønberg (næstformand) (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-07 tilføjes Direktion: Thomas Johansen (direktør) (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-07 fjernes Direktion: Nicholas Nehmzow Hjorth (adm. dir.) (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-07 tilføjes Navne: Netcompany Group A/S (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-05-06 fjernes Navne: ITPLITP A/S (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-17 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amerika Plads 37, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-16 tilføjes Bestyrelse: Henrik Rossing Lønberg (næstformand) (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-16 tilføjes Direktion: Nicholas Nehmzow Hjorth (adm. dir.) (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og dermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-16 (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-04-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-04-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Legale ejere: FSN Capital IV L.P. (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-04-16 tilføjes Navne: ITPLITP A/S (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-21)
Den 2018-04-16 tilføjes Stiftere: FSN Capital IV L.P., FSN Capital IV Invest L.P., FSN Capital IV (B) L.P. (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-04-16 tilføjes Vedtægter: 2018-04-16 (offentliggjort 2018-05-07)
Den 2018-04-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-16)