Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Reelle ejere | ||||
Direktion | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Virksomhedsstatus | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-01-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Otto Krags Gade 20, 6. th., 2300 København S (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2021-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Knud Den Stores Vej 30, 3. th., 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2018-04-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Team Cura A/S. (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2020-07-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-17 tilføjes Reelle ejere: Patrick Michael Olah (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-10 tilføjes Direktion: Patrick Michael Olah (adm. dir.) (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-10 tilføjes Kontaktoplysninger: Patrick.Olah@hotmail.com (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-10 tilføjes Legale ejere: Patrick Michael Olah (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-09 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knud Den Stores Vej 30, 3. th., 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2018-04-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt formueanbringelse og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-10 (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-05 tilføjes Navne: Polah Holding ApS (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-05 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-05 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-05 tilføjes Stiftere: Patrick Michael Olah (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-05 tilføjes Vedtægter: 2018-04-05 (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-16)