Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Engvej 34, 3330 Gørløse (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-05 fjernes Direktion: Rojhat Agit Yilmaz (adm. dir.) (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-16 (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-05 fjernes Hjemmeside: topsportagency.com (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-05 fjernes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-05 fjernes Legale ejere: Rojhat Agit Yilmaz (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-05 fjernes Navne: Topsport Agency IVS (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-05 fjernes Reelle ejere: Rojhat Agit Yilmaz (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-05 fjernes Stiftere: Rojhat Agit Yilmaz (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-27 tilføjes Reelle ejere: Rojhat Agit Yilmaz (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2018-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engvej 34, 3330 Gørløse (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2018-04-16 tilføjes Direktion: Rojhat Agit Yilmaz (adm. dir.) (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2018-04-16 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at yde rådgivning for privatpersoner såvel som virksomheder. (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2018-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2018-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-16 (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2018-04-16 tilføjes Hjemmeside: topsportagency.com (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2018-04-16 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2018-04-16 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2018-04-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2018-04-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2018-04-16 tilføjes Legale ejere: Rojhat Agit Yilmaz (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2018-04-16 tilføjes Navne: Topsport Agency IVS (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2018-04-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2018-04-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2018-04-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2018-04-16 tilføjes Stiftere: Rojhat Agit Yilmaz (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2018-04-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2018-04-16 tilføjes Vedtægter: 2018-04-16 (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2018-04-16 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2018-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-05)