Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-19 fjernes Revisor: JS Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2018-04-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Mjoelner ApS. (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2020-01-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Mjoelner ApS. (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2022-01-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-30 tilføjes Revisor: JS Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-09-30 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-01-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2019-09-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-09-09 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2018-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ladefogedvej 2, 4180 Sorø (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Direktion: Brian Emil Lisborg (direktør) (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering, som holdingselskab, besiddelse af kapitalandele, rådgivning og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-16 (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Legale ejere: Brian Emil Lisborg (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Navne: Brian Lisborg Holding ApS (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Reelle ejere: Brian Emil Lisborg (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2018-04-16 tilføjes Stiftere: Brian Emil Lisborg (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Vedtægter: 2018-04-16 (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-16)