Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Legale ejere | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Torv 7, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Lille Torv 6, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2024-04-08 tilføjes Kontaktoplysninger: info@imbro.dk (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2018-05-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Imbro - Kolding City I K/S. (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-13 tilføjes Legale ejere: Søren Peder Bech (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2021-12-13 fjernes Legale ejere: Lulu Dyhr Helt (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2021-12-12 fjernes Legale ejere: Søren Peder Bech (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2021-06-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-05-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-05-26 tilføjes Navne: Imbro Komplementar II ApS (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-05-25 fjernes Navne: Imbro Komplementar II IVS (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-05-26 tilføjes Vedtægter: 2021-05-26 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-05-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2021-05-25 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2020-06-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-14 fjernes Legale ejere: Per Anders Bjerregaard (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-05-17 tilføjes Legale ejere: Per Anders Bjerregaard, Søren Peder Bech, Lulu Dyhr Helt, Foldbjerg Holding ApS, Nis Christian Mamsen, Elsebeth Jensen Overgaard, Steen Overgaard Thomsen, P.S.J. HOLDING ApS (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2018-05-17 fjernes Legale ejere: Imbro A/S (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Torv 6, 1. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-04-08)
Den 2018-04-16 tilføjes Direktion: Carsten Bruun Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar for et eller flere selskaber, herunder Imbro -Kolding City I K/S (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-16 (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Hjemmeside: www.imbro.dk (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2018-04-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Legale ejere: Imbro A/S (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-04-16 tilføjes Navne: Imbro Komplementar II IVS (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2018-04-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Stiftere: Imbro A/S (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2018-04-16 tilføjes Vedtægter: 2018-04-16 (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2018-04-16 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-11)
Den 2018-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-16)