Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2021-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Allé 41, 2200 København N (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 fjernes Direktion: Naiha Balal Khiljee (direktør) (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-04-12 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-13 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-01-07 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 fjernes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 fjernes Legale ejere: Naiha Balal Khiljee (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 fjernes Navne: Ditversitet IVS (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 fjernes Reelle ejere: Naiha Balal Khiljee (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 fjernes Regnskabs år: --04-12 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 fjernes Regnskabs år: --04-13 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 fjernes Stiftere: Naiha Balal Khiljee (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-03-09 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2021-01-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-18 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-01-07 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2019-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2019-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-01-07 tilføjes Direktion: Naiha Balal Khiljee (direktør) (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2019-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2018-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 fjernes Bestyrelse: Naiha Balal Khiljee (formand) (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 fjernes Direktion: Naiha Balal Khiljee (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-04-23 tilføjes Navne: Ditversitet IVS (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2018-04-22 fjernes Navne: Ordet Fanger IVS (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-13 tilføjes Navne: Ordet Fanger IVS (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-23 tilføjes Vedtægter: 2018-04-23 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2018-04-13 tilføjes Vedtægter: 2018-04-13 (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Allé 41, 2200 København N (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2018-04-13 tilføjes Bestyrelse: Naiha Balal Khiljee (formand) (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-04-13 tilføjes Direktion: Naiha Balal Khiljee (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-04-13 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at yde rådgivning, undervisning, sparring og inspiration omkring læring, udvikling, kunst, litteratur, diversitet, erhvervspsykologi, HR, psykologi, pædagogik og integration. (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2018-04-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-04-12 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2018-04-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-13 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2018-04-13 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2018-04-13 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000,00 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2018-04-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2018-04-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2018-04-13 tilføjes Legale ejere: Naiha Balal Khiljee (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2018-04-13 tilføjes Reelle ejere: Naiha Balal Khiljee (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2018-04-13 tilføjes Regnskabs år: --04-12 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2018-04-13 tilføjes Regnskabs år: --04-13 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2018-04-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2018-04-13 tilføjes Stiftere: Naiha Balal Khiljee (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2018-04-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-04-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2018-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-30)