Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møldrupvej 12, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Møldrupvej 12, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-07-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-06-08 fjernes Kontaktoplysninger: vk@shlrk.dk (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-06-02 tilføjes Legale ejere: Jan.2021 Holding ApS (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-06-02 fjernes Legale ejere: Jan Møller Pedersen (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2021-03-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-01 tilføjes Legale ejere: Jan Møller Pedersen (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2020-06-01 fjernes Legale ejere: EBBESTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-06-01 tilføjes Reelle ejere: Jan Møller Pedersen (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-06-01 fjernes Reelle ejere: Anna Marie Bach Dinesen, Jan Dinesen (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-06-01 fjernes Bestyrelse: Anna Marie Bach Dinesen (næstformand) (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-05-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-26 tilføjes Legale ejere: EBBESTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2018-11-26 fjernes Legale ejere: Ebbestrup Invest ApS (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-11-26 tilføjes Reelle ejere: Jan Dinesen (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møldrupvej 12, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2018-04-11 tilføjes Bestyrelse: Anna Marie Bach Dinesen (næstformand) (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2018-04-11 tilføjes Direktion: Jan Møller Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2018-04-11 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være produktionsselskab for slagtekalve samt pasning af markbrug (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2018-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2018-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-11 (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2018-04-11 tilføjes Hovedbranche: Blandet drift (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2018-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2018-04-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2018-04-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2018-04-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2018-04-11 tilføjes Kontaktoplysninger: vk@shlrk.dk (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2018-04-11 tilføjes Legale ejere: Ebbestrup Invest ApS (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-04-11 tilføjes Navne: Smørsig Produktion Aps (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2018-04-11 tilføjes Reelle ejere: Anna Marie Bach Dinesen (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2018-04-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2018-04-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2018-04-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2018-04-11 tilføjes Stiftere: Ebbestrup Invest ApS (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2018-04-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2018-04-11 tilføjes Vedtægter: 2018-04-11 (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2018-04-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-13)
Den 2018-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-13)