Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 7, kl., 1250 København K (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-09 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-06 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-06 fjernes Legale ejere: Kasper Christensen, Finn Møller Nielsen (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-06 fjernes Navne: Skøn Events IVS (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-06 fjernes Stiftere: Kasper Christensen, Finn Møller Nielsen (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-05-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-04-10 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2019-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2019-03-23 Statstidende Dekret
Den 2019-01-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2018-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2018-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-11-28 fjernes Direktion: Finn Møller Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 7, kl., 1250 København K (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2018-04-09 tilføjes Direktion: Finn Møller Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-04-09 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive event og oplevelses virksomhed for erhverv og privat kunder på primært festivaler. (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2018-04-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2018-04-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-09 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2018-04-09 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2018-04-09 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2018-04-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2018-04-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2018-04-09 tilføjes Legale ejere: Kasper Christensen, Finn Møller Nielsen (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2018-04-09 tilføjes Navne: Skøn Events IVS (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2018-04-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2018-04-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2018-04-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2018-04-09 tilføjes Stiftere: Kasper Christensen, Finn Møller Nielsen (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2018-04-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-04-09 tilføjes Vedtægter: 2018-04-09 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2018-04-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2018-04-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-28)