Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Revisor | Binavne | Tegningsregel | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Hjemmeside | Kapital | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2018-05-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SANDREW METRONOME DANMARK APS. (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2024-08-28 tilføjes Legale ejere: SMI Holding ApS (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-08-28 fjernes Legale ejere: G. HOLDING ApS (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-08-27 fjernes Legale ejere: SMI Holding ApS (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-08-28 tilføjes Reelle ejere: Verner Bach Pedersen (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-08-27 fjernes Reelle ejere: Verner Bach Pedersen (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2024-08-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Doktorens Gyde 2, 2. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2024-03-02)
Den 2024-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Boulevarden 6, 2., 9000 Aalborg (offentliggjort 2024-03-02)
Den 2023-10-01 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-08-14 tilføjes Binavne: Sandrew Metronome Video Danmark ApS, Sandrew Metronome Filmdistribution ApS, Sandrew Metronome Film ApS, Filmfolket ApS (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-08-13 fjernes Binavne: Sandrew Metronome Video Danmark A/S, Sandrew Metronome Filmdistribution A/S, Sandrew Metronome Film A/S, Filmfolket A/S (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-08-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør eller af den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-08-04 tilføjes Navne: Sandrew Metronome Holding ApS (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-08-03 fjernes Navne: Sandrew Metronome Holding A/S (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-08-04 tilføjes Vedtægter: 2023-08-04 (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-08-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-08-03 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-08-04 fjernes Bestyrelse: Anette Jensen (formand) (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-08-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-31 fjernes Bestyrelse: Jakob Alkier (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-22 tilføjes Hjemmeside: www.sandrewmetronome.com (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-23 tilføjes Binavne: Sandrew Metronome Video Danmark A/S, Sandrew Metronome Filmdistribution A/S, Sandrew Metronome Film A/S, Filmfolket A/S (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2020-09-22 tilføjes Vedtægter: 2020-09-22 (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Legale ejere: SMI Holding ApS, G. HOLDING ApS (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2019-05-30 fjernes Legale ejere: SMI Holding ApS, G. HOLDING ApS (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2018-05-16 tilføjes Kapital (Kapital): 586.957,00 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-16 tilføjes Legale ejere: SMI Holding ApS, G. HOLDING ApS (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2018-05-15 fjernes Legale ejere: SMI Holding ApS (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-16 tilføjes Vedtægter: 2018-05-16 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2018-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boulevarden 6, 2., 9000 Aalborg (offentliggjort 2024-03-02)
Den 2018-04-12 tilføjes Bestyrelse: Jakob Alkier (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2018-04-12 tilføjes Direktion: Verner Bach Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i og eje kapitalandele i selskaber indenfor filmindustrien samt dermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-12 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 tilføjes Hovedbranche: Distribution af film, video- og tv-programmer (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-04-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-04-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 tilføjes Kontaktoplysninger: info@sandrewmetronome.com (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 tilføjes Legale ejere: SMI Holding ApS (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-04-12 tilføjes Navne: Sandrew Metronome Holding A/S (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2018-04-12 tilføjes Reelle ejere: Verner Bach Pedersen (offentliggjort 2024-09-10)
Den 2018-04-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2018-04-12 tilføjes Stiftere: SMI Holding ApS (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør eller af 1 direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2018-04-12 tilføjes Vedtægter: 2018-04-12 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-04-12 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2018-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-12)