Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2018-05-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FN426 Kjølpen ApS. (offentliggjort 2018-05-16)
Den 2020-01-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-30 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2018-08-29 tilføjes Vedtægter: 2018-08-29 (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrevej 18, 9970 Strandby (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-10 tilføjes Direktion: Anders Kaae Larsen (direktør) (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-10 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-10 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2018-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-10 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-10 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-10 tilføjes Legale ejere: Anders Kaae Larsen (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-10 tilføjes Navne: AK LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-10 tilføjes Reelle ejere: Anders Kaae Larsen (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-10 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-10 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-10 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-10 tilføjes Stiftere: Anders Kaae Larsen (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-10 tilføjes Vedtægter: 2018-04-10 (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-04-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-12)
Den 2018-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-12)