Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Brøndum | 03.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Brønnum-Hyttel | 26.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Björn Arne Lindberg | 01.08.2021 | formand |
Zaedo Musa Hajaya | 01.08.2021 | næstformand |
Anton Erik Axel Norrman | 03.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Martin Khoshsoda Jensen | 03.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Vejrup Carlsen | 03.05.2021 | 01.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Björn Arne Lindberg | 17.03.2020 | 31.07.2021 | bestyrelsesmedlem |
Zaedo Musa Hajaya | 03.05.2018 | 31.07.2021 | formand |
Alexander Korre Viterbo-Horten | 03.05.2018 | 03.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ashish Agrawal | 03.05.2018 | 01.04.2019 | bestyrelsesmedlem |