Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Josua Husted Blirup | 09.04.2018 | direktør |
Mikkel Brænder Aastrup | 09.04.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Janus Winther Høy | 10.09.2019 | 23.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jan Vælds | 15.03.2019 | 26.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Rye Tengstedt | 04.06.2018 | 26.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren Berg | 04.06.2018 | 26.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Birger Bach Hansen | 04.06.2018 | 15.03.2019 | bestyrelsesmedlem |