Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Navne | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Kapital | Virksomhedsform | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Tegningsregel | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere |
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2018-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Selling Sunset ApS. (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2021-03-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsmæglerfirmaet Byens Bolig ApS. (offentliggjort 2022-11-02)
Den 2022-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Selling Sunset ApS. (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EDC Poul Erik Bech, Roskilde A/S. (offentliggjort 2023-05-08)
Den 2023-07-27 tilføjes Navne: VIOL Invest ApS (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-07-26 fjernes Navne: K. P. Holding ApS (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-07-27 tilføjes Vedtægter: 2023-07-27 (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eget Bo 21, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Djalma Lunds Gård 3, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Djalma Lunds Gård 3, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-07-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildevænget 4, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-06-01 tilføjes Direktion: Kasper Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-06-01 fjernes Direktion: Marie Lerby Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildevænget 4, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2021-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Poppel Alle 13, st. th., 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2021-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2021-02-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2021-02-25 tilføjes Navne: K. P. Holding ApS (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2021-02-24 fjernes Navne: K. P. Holding IVS (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2021-02-25 tilføjes Vedtægter: 2021-02-25 (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2021-02-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2021-02-24 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2021-02-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poppel Alle 13, st. th., 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2019-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Greisvej 54, 2. tv., 2300 København S (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-06 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-12-17 (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-12-14 tilføjes Direktion: Marie Lerby Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2018-12-01 fjernes Direktion: Kasper Poulsen (direktør) (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-12-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Greisvej 54, 2. tv., 2300 København S (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2018-04-11 tilføjes Direktion: Kasper Poulsen (direktør) (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-04-11 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at besidde ejerandele i andre selskaber. (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-11 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-04-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2018-04-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-04-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-04-11 tilføjes Legale ejere: Kasper Poulsen (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-04-11 tilføjes Navne: K. P. Holding IVS (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2018-04-11 tilføjes Reelle ejere: Kasper Poulsen (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-04-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-04-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-04-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-04-11 tilføjes Stiftere: Kasper Poulsen (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-04-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af et medlem af direktionen. (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-04-11 tilføjes Vedtægter: 2018-04-11 (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2018-04-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2018-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-01)