Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Kandborg | 27.10.1976 | 04.09.2017 | direktion |
Søren Skov | 27.10.1976 | 21.07.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nis Erling Uldall-Jessen | 27.10.1976 | 02.05.2005 | bestyrelse |
Hans Christian Holm Hansen | 27.10.1976 | 02.05.2005 | bestyrelse |
Jørgen Kandborg | 27.10.1976 | 02.05.2005 | bestyrelse |
Søren Lang | 27.10.1976 | 15.08.2001 | bestyrelse |