Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Hovedbranche | Bibranche | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2023-08-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-11 tilføjes Binavne: Valley23 ApS, Hjerterum Workshops ApS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-10 fjernes Binavne: Hjerterum Workshops IVS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 41.000,00 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-01 tilføjes Navne: Hjerterum Boligindretning ApS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-01 tilføjes Vedtægter: 2021-10-01 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-09-30 fjernes Navne: Hjerterum Boligindretning IVS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-09-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-06-19 tilføjes Binavne: Hjerterum Workshops IVS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-06-18 fjernes Binavne: Leaph Advice IVS (offentliggjort 2021-06-19)
Den 2021-06-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-21 tilføjes Direktion: Pernille Malling Frederiksen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-19)
Den 2021-05-21 fjernes Direktion: Søren Bregenholt Frederiksen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-19)
Den 2021-05-20 fjernes Direktion: Pernille Malling Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2021-06-19)
Den 2021-05-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde konsulent bistand indenfor boligindretning samt at afholde kurser og workshops I forbindelse med dette. Virksomheden kan, desuden i begrænset omfang også yde strategisk konsulentbistand. (offentliggjort 2021-06-19)
Den 2021-05-21 tilføjes Hovedbranche: Indretningsarkitekter og rumdesign (offentliggjort 2021-06-19)
Den 2021-05-20 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-19)
Den 2021-05-21 tilføjes Navne: Hjerterum Boligindretning IVS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-05-20 fjernes Navne: Valley23 IVS (offentliggjort 2021-06-19)
Den 2021-05-21 tilføjes Vedtægter: 2021-05-21 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2020-12-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 tilføjes Binavne: Leaph Advice IVS (offentliggjort 2021-06-19)
Den 2019-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt at handle med værdipapirer. Virksomheden kan, desuden i begrænset omfang, yde strategisk konsulentbistand. (offentliggjort 2021-06-19)
Den 2019-05-26 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-26 tilføjes Direktion: Pernille Malling Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2021-06-19)
Den 2019-05-26 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-19)
Den 2019-05-25 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-26 tilføjes Legale ejere: Søren Bregenholt Frederiksen, Pernille Malling Frederiksen (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-05-25 fjernes Legale ejere: Søren Bregenholt Frederiksen (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2019-05-26 tilføjes Navne: Valley23 IVS (offentliggjort 2021-06-19)
Den 2019-05-25 fjernes Navne: LeapH Advice IVS (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-26 tilføjes Reelle ejere: Pernille Malling Frederiksen (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-26 tilføjes Vedtægter: 2019-05-26 (offentliggjort 2021-06-19)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve konsulentbistand inden for strategi og forretningsudvikling inden for life science og bioteknologi, samt handel med værdipapirer. (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2018-10-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-10-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-10-14 tilføjes Vedtægter: 2018-10-14 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2018-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalen 23, 2860 Søborg (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-04-11 tilføjes Direktion: Søren Bregenholt Frederiksen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-19)
Den 2018-04-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve konsulentbistand inden for strategi og forretningsudvikling inden for life science og bioteknologi. (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-03-31 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-04-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-11 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-04-11 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2018-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2018-04-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-04-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-04-11 tilføjes Legale ejere: Søren Bregenholt Frederiksen (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2018-04-11 tilføjes Navne: LeapH Advice IVS (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2018-04-11 tilføjes Reelle ejere: Søren Bregenholt Frederiksen (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2018-04-11 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-04-11 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-04-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-04-11 tilføjes Stiftere: Søren Bregenholt Frederiksen (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-04-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-04-11 tilføjes Vedtægter: 2018-04-11 (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2018-04-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2018-04-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-11)