Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Vedtægter | Formål | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-03-28 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-03-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Bækkemosevej 2, 4652 Hårlev (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-03-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-03-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-10 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-03-28 fjernes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-03-28 fjernes Legale ejere: NordiskBS Holding ApS (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-03-28 fjernes Navne: Pro-vvs.dk ApS (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-03-28 fjernes Reelle ejere: Brian Nash (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-03-28 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-03-28 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-03-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-03-28 fjernes Stiftere: NordiskBS Holding ApS (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-03-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-01-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2022-11-25 fjernes Direktion: Peter Andreas Billskog Kiefer (direktør) (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-11-25 fjernes Reelle ejere: Peter Andreas Billskog Kiefer (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2021-12-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2018-12-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2018-12-06 tilføjes Navne: Pro-vvs.dk ApS (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2018-12-05 fjernes Navne: Pro-vvs.dk IVS (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-12-06 tilføjes Vedtægter: 2018-12-06 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2018-12-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2018-12-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-12-06 fjernes Direktion: Brian Nash (direktør) (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bækkemosevej 2, 4652 Hårlev (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2018-04-10 tilføjes Direktion: Brian Nash (direktør) (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-04-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2018-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2018-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-10 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2018-04-10 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2018-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-04-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2018-04-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2018-04-10 tilføjes Legale ejere: NordiskBS Holding ApS (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2018-04-10 tilføjes Navne: Pro-vvs.dk IVS (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-04-10 tilføjes Reelle ejere: Peter Andreas Billskog Kiefer, Brian Nash (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2018-04-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2018-04-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2018-04-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2018-04-10 tilføjes Stiftere: NordiskBS Holding ApS (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2018-04-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2018-04-10 tilføjes Vedtægter: 2018-04-10 (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-04-10 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-17)