Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2021-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidkildevej 7, 2. th., 2400 København NV (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-26 fjernes Direktion: Frederik Fredslund Lassen (direktør) (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-10 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-26 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-26 fjernes Kontaktoplysninger: frederiklassen@gmail.com (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-26 fjernes Legale ejere: Frederik Fredslund Lassen (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-26 fjernes Navne: Frederik Lassen Holding IVS (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-26 fjernes Reelle ejere: Frederik Fredslund Lassen (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-26 fjernes Stiftere: Frederik Fredslund Lassen (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2021-11-26 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2018-04-10 sletter virksomheden Ejerskaber: GoListo ApS. (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-10 sletter virksomheden Ejerskaber: GoListo ApS. (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-06-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidkildevej 7, 2. th., 2400 København NV (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2020-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidkildevej 11, 2. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2020-08-22)
Den 2020-08-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidkildevej 11, 2. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2020-08-22)
Den 2018-04-10 tilføjes Direktion: Frederik Fredslund Lassen (direktør) (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2018-04-10 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at fungere som et passivt holdingselskab, som skal agere medejer af et driftsselskab i samarbejde med andre ejere. (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2018-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2018-04-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-10 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2018-04-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2018-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2018-04-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2018-04-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2018-04-10 tilføjes Kontaktoplysninger: frederiklassen@gmail.com (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2018-04-10 tilføjes Legale ejere: Frederik Fredslund Lassen (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2018-04-10 tilføjes Navne: Frederik Lassen Holding IVS (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2018-04-10 tilføjes Reelle ejere: Frederik Fredslund Lassen (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2018-04-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2018-04-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2018-04-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2018-04-10 tilføjes Stiftere: Frederik Fredslund Lassen (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2018-04-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2018-04-10 tilføjes Vedtægter: 2018-04-10 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2018-04-10 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-11-26)
Den 2018-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-26)