Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Elster Business Group IVS (CVR 38830708) | OPLØSTEFTERERKLÆRING | 01.04.2018 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Oliver Linnebjerg Elster | 10.12.2021 | 23.08.2024 | 100,00% | 100,00 % |
Christian Gregers Elster | 01.01.2021 | 09.12.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Elster Business Group IVS (CVR 38830708) | 01.04.2018 | 01.01.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Oliver Linnebjerg Elster | 01.04.2018 | 01.04.2018 | 100,00% | 100,00 % |