Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronens Have 4, 5953 Tranekær (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-08-31 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-05 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-03 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-03 fjernes Legale ejere: Kurt Schmidt Larsen (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-03 fjernes Navne: Kronens Have, Tranekær IVS (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-03 fjernes Reelle ejere: Kurt Schmidt Larsen (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-03 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-03 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-03 fjernes Stiftere: Kurt Schmidt Larsen, Claes Schmidt Qupersimat (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-03 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2020-03-10 fjernes Direktion: Claes Schmidt Qupersimat (direktør) (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2018-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronens Have 4, 5953 Tranekær (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2018-04-05 tilføjes Direktion: Claes Schmidt Qupersimat (direktør) (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2018-04-05 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er køb/salg samt istandsættelse af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2018-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-08-31 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2018-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-05 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2018-04-05 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2018-04-05 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2018-04-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2018-04-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2018-04-05 tilføjes Legale ejere: Kurt Schmidt Larsen (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2018-04-05 tilføjes Navne: Kronens Have, Tranekær IVS (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2018-04-05 tilføjes Reelle ejere: Kurt Schmidt Larsen (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2018-04-05 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2018-04-05 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2018-04-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2018-04-05 tilføjes Stiftere: Kurt Schmidt Larsen, Claes Schmidt Qupersimat (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2018-04-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2018-04-05 tilføjes Vedtægter: 2018-04-05 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2018-04-05 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2018-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-10)