Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Dekret | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Hirsemarken 1, 3520 Farum (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-27 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-19 fjernes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-19 fjernes Legale ejere: Tonny Lassen (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-19 fjernes Navne: DT 1009 IVS (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-19 fjernes Reelle ejere: Tonny Lassen (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-19 fjernes Stiftere: CABITAL FINANS A/S (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-01-19 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2022-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2022-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-13 fjernes Direktion: Tonny Lassen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-18 Statstidende Dekret
Den 2021-08-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-17 tilføjes Legale ejere: Tonny Lassen (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2020-12-17 fjernes Legale ejere: TaxaCare ApS (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hirsemarken 1, 3520 Farum (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2020-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryttervænget 147, 3520 Farum (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-12-19 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2018-12-31)
Den 2018-12-19 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2018-12-31)
Den 2018-12-20 tilføjes Vedtægter: 2018-12-20 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-28 tilføjes Legale ejere: TaxaCare ApS (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2018-10-28 fjernes Legale ejere: Tonny Lassen (offentliggjort 2019-01-20)
Den 2018-10-26 tilføjes Legale ejere: Tonny Lassen (offentliggjort 2019-01-20)
Den 2018-10-26 fjernes Legale ejere: CABITAL FINANS A/S (offentliggjort 2018-10-27)
Den 2018-10-28 tilføjes Reelle ejere: Tonny Lassen (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-10-27 fjernes Reelle ejere: Tonny Lassen (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-26 tilføjes Reelle ejere: Tonny Lassen (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryttervænget 147, 3520 Farum (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2018-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 135, 2830 Virum (offentliggjort 2018-10-27)
Den 2018-10-26 tilføjes Direktion: Tonny Lassen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2018-10-26 fjernes Direktion: Carsten Aastrup (direktør) (offentliggjort 2018-10-27)
Den 2018-09-02 tilføjes Vedtægter: 2018-09-02 (offentliggjort 2018-12-31)
Den 2018-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 135, 2830 Virum (offentliggjort 2018-10-27)
Den 2018-03-27 tilføjes Direktion: Carsten Aastrup (direktør) (offentliggjort 2018-10-27)
Den 2018-03-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med alle former for persontransport og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-27 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-03-27 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-03-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-03-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-03-27 tilføjes Legale ejere: CABITAL FINANS A/S (offentliggjort 2018-10-27)
Den 2018-03-27 tilføjes Navne: DT 1009 IVS (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-03-27 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2018-12-31)
Den 2018-03-27 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2018-12-31)
Den 2018-03-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-03-27 tilføjes Stiftere: CABITAL FINANS A/S (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-03-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2018-03-27 tilføjes Vedtægter: 2018-03-27 (offentliggjort 2018-09-02)
Den 2018-03-27 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2018-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-19)