Sektion (alle) | |||||||
Revisor | Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Binavne | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2018-04-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: IRAS A/S. (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2023-11-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammelby Møllevej 3, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-03 tilføjes Binavne: IRAS MARINE ApS, IRAS INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-03 tilføjes Direktion: Peter Skipper Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-01 (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-03 tilføjes Legale ejere: Peter Skipper Rasmussen, Tina Skipper Knudsen (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-03 tilføjes Navne: IRAS Holding ApS (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-03 tilføjes Reelle ejere: Peter Skipper Rasmussen, Tina Skipper Knudsen (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-03 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-03 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-03 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2018-04-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-03 tilføjes Vedtægter: 2018-04-03 (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-09)