Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Revisor | xbrl | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Kapital | Formål | Tegningsregel | ||||
Legale ejere | Direktion | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Binavne | Navne | Revision fravalgt | ||||
Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2022-12-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Agreena Carbon Markets ApS. (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2024-05-21 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-21 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-26 tilføjes Vedtægter: 2024-03-26 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-02-22 tilføjes Vedtægter: 2024-02-22 (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2023-09-08 tilføjes Bestyrelse: Tatiana Shalalvand (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-08 fjernes Bestyrelse: Hans Magnus Jakobson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 388.505,00 (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-09-08 tilføjes Vedtægter: 2023-09-08 (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2023-07-13 tilføjes Vedtægter: 2023-07-13 (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-05-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med en digital platform, samt anden hermed beslægtet virksomhed. Selskabets formål er blandt andet i sin virksomhed og drift at have en væsentlig positiv indvirkning på samfundet og miljøet som helhed. (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-11 tilføjes Vedtægter: 2023-05-11 (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2023-05-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-25 tilføjes Vedtægter: 2023-04-25 (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-04-11 tilføjes Vedtægter: 2023-04-11 (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-04-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med den administrerende direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-04-11 tilføjes Bestyrelse: Sara Sande (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-04-11 fjernes Bestyrelse: Erik Balck Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-04-11 tilføjes Kapital (Kapital): 378.867,00 (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-04-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-04-11 tilføjes Legale ejere: Danmarks Eksport- og Investeringsfond, Kinnevik Online AB, Gullspång Re:Food II Invest AB, HV Capital Fund IX Growth GmbH & Co. geschlossene Investment KG, Giant Ventures I GP LLP, MS Haldrup ApS, Julie Koch Holding ApS (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-04-11 fjernes Legale ejere: Ida Boesen Holding ApS (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-04-10 fjernes Legale ejere: Julie Koch Holding ApS, MS Haldrup ApS, Giant Ventures I GP LLP, Kinnevik Online AB (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-03-31 fjernes Legale ejere: VÆKSTFONDEN (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2022-12-16 tilføjes Vedtægter: 2022-12-16 (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2022-12-08 tilføjes Vedtægter: 2022-12-08 (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-11-15 fjernes Bestyrelse: Ida Vallø (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-11-15 fjernes Direktion: Ida Vallø (direktør) (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2022-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 3, 3., 1411 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 1, 3., 1411 København K (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-07-01 tilføjes Bestyrelse: Erik Balck Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2022-06-30 fjernes Bestyrelse: Eric Alan Rapp (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 1, 3., 1411 København K (offentliggjort 2022-11-08)
Den 2022-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 1, 1411 København K (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Langebrogade 1, 1411 København K (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 43, st. th., 1051 København K (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-04-28 tilføjes Hjemmeside: www.agreena.com (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-04-27 fjernes Hjemmeside: www.commoditrader.com (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-04-28 tilføjes Kontaktoplysninger: info@agreena.com (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-04-27 fjernes Kontaktoplysninger: info@commoditrader.com (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-03-23 tilføjes Vedtægter: 2022-03-23 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-02-11 tilføjes Bestyrelse: Hans Magnus Jakobson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2022-02-11 tilføjes Kapital (Kapital): 263.977,00 (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2022-02-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2022-02-11 tilføjes Legale ejere: Kinnevik Online AB (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2022-02-11 fjernes Legale ejere: IA Invest Holding ApS, Kjaer Knudsen Agriculture A/S (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-11 tilføjes Vedtægter: 2022-02-11 (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2021-11-17 tilføjes Vedtægter: 2021-11-17 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2021-10-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2021-10-22 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-10-22 tilføjes Vedtægter: 2021-10-22 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-08-26 tilføjes Binavne: Commoditrader ApS, Commodicarbon ApS (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-24 tilføjes Navne: Agreena ApS (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-23 fjernes Navne: Commoditrader ApS (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-08-24 tilføjes Vedtægter: 2021-08-24 (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-06-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-07 tilføjes Bestyrelse: Cameron McLain (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-05-07 tilføjes Kapital (Kapital): 198.492,00 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2021-05-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2021-05-07 tilføjes Legale ejere: Giant Ventures I GP LLP (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2021-05-07 fjernes Legale ejere: TOFTHØJ AGRO A/S (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-05-07 tilføjes Vedtægter: 2021-05-07 (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2021-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 43, st. th., 1051 København K (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2021-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Overgaden Oven Vandet 58, 2., 1415 København K (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-04-19 tilføjes Kontaktoplysninger: info@commoditrader.com (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2021-04-18 fjernes Kontaktoplysninger: ida@commoditrader.com (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-04-08 tilføjes Bestyrelse: Eric Alan Rapp (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2021-04-08 fjernes Bestyrelse: Iben Marie Bojsen Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-03-29 fjernes Reelle ejere: Julie Karl Karamello Koch Fahler, Ida Vallø (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-26 tilføjes Kapital (Kapital): 176.492,00 (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-03-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-03-26 tilføjes Legale ejere: VÆKSTFONDEN (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2021-03-26 tilføjes Vedtægter: 2021-03-26 (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2020-12-02 tilføjes Vedtægter: 2020-12-02 (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2020-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 76.602,00 (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2020-09-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2020-09-11 tilføjes Legale ejere: MS Haldrup ApS (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2020-09-11 tilføjes Vedtægter: 2020-09-11 (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2020-08-18 tilføjes Vedtægter: 2020-08-18 (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-05-07 tilføjes Vedtægter: 2020-05-07 (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-05-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Overgaden Oven Vandet 58, 2., 1415 København K (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2020-02-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Allindemaglevej 60, 4100 Ringsted (offentliggjort 2020-03-01)
Den 2020-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allindemaglevej 60, 4100 Ringsted (offentliggjort 2020-03-01)
Den 2020-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kanonbådsvej 2, 1437 København K (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-16 tilføjes Vedtægter: 2020-01-16 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2019-11-22 tilføjes Vedtægter: 2019-11-22 (offentliggjort 2020-01-29)
Den 2019-10-01 tilføjes Vedtægter: 2019-10-01 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kanonbådsvej 2, 1437 København K (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Orient Plads 1, 1., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-01 tilføjes Direktion: Simon Haldrup (adm. dir.) (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-08 tilføjes Vedtægter: 2019-07-08 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Orient Plads 1, 1., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2018-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkegade 26, st., 2200 København N (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkegade 26, st., 2200 København N (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Westend 14, 1. tv., 1661 København V (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-21 tilføjes Hjemmeside: www.commoditrader.com (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2018-08-21 tilføjes Kontaktoplysninger: ida@commoditrader.com (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2018-07-18 tilføjes Direktion: Julie Karl Karamello Koch Fahler (direktør) (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-07-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformanden i forening eller af en direktør og to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2018-07-05 tilføjes Bestyrelse: Iben Marie Bojsen Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2018-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 64.102,00 (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2018-07-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2018-07-05 tilføjes Legale ejere: TOFTHØJ AGRO A/S, IA Invest Holding ApS, Kjaer Knudsen Agriculture A/S, Julie Koch Holding ApS, Ida Boesen Holding ApS (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2018-07-04 fjernes Legale ejere: Julie Koch Holding ApS, Ida Boesen Holding ApS, Kjaer Knudsen Agriculture A/S (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-05 tilføjes Reelle ejere: Julie Karl Karamello Koch Fahler, Ida Vallø (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2018-07-04 fjernes Reelle ejere: Julie Karl Karamello Koch Fahler, Ida Vallø (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-07-05 tilføjes Vedtægter: 2018-07-05 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2018-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 53.764,00 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-04-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-30 tilføjes Legale ejere: Kjaer Knudsen Agriculture A/S (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-04-06 tilføjes Legale ejere: Julie Koch Holding ApS, Ida Boesen Holding ApS (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-04-30 tilføjes Vedtægter: 2018-04-30 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-04-10 tilføjes Vedtægter: 2018-04-10 (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-06 tilføjes Vedtægter: 2018-04-06 (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2018-04-10 tilføjes Binavne: Commoditradr ApS (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2018-04-10 tilføjes Navne: Commoditrader ApS (offentliggjort 2021-08-26)
Den 2018-04-09 fjernes Navne: Commoditradr ApS (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2018-04-06 tilføjes Navne: Commoditradr ApS (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2018-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Westend 14, 1. tv., 1661 København V (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-04-06 tilføjes Direktion: Ida Vallø (direktør) (offentliggjort 2022-12-23)
Den 2018-04-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med en digital platform samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2018-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-06 (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-06 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel via Internettet med digitale produkter (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-06 tilføjes Reelle ejere: Julie Karl Karamello Koch Fahler, Ida Vallø (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-04-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2018-04-06 tilføjes Stiftere: Julie Koch Holding ApS, Ida Boesen Holding ApS (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-04-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2018-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-09)