Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2019-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Fasanengen 15, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-11-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-11-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-05 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-11-07 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-11-07 fjernes Legale ejere: Simon Mäenchen Krossa (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-11-07 fjernes Navne: SK Holding 2018 IVS (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-11-07 fjernes Reelle ejere: Simon Mäenchen Krossa (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-11-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-11-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-11-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-11-07 fjernes Stiftere: Simon Mäenchen Krossa (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-11-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2019-08-24 fjernes Direktion: Simon Mäenchen Krossa (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2018-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fasanengen 15, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2018-04-05 tilføjes Direktion: Simon Mäenchen Krossa (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2018-04-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2018-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2018-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-05 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2018-04-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2018-04-05 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2018-04-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2018-04-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2018-04-05 tilføjes Legale ejere: Simon Mäenchen Krossa (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2018-04-05 tilføjes Navne: SK Holding 2018 IVS (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2018-04-05 tilføjes Reelle ejere: Simon Mäenchen Krossa (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2018-04-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2018-04-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2018-04-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2018-04-05 tilføjes Stiftere: Simon Mäenchen Krossa (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2018-04-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2018-04-05 tilføjes Vedtægter: 2018-04-05 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2018-04-05 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2018-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2018-05-10 sletter virksomheden Ejerskaber: K. D. Entreprise IVS. (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2018-08-09 sletter virksomheden Ejerskaber: K. D. Entreprenørfirma ApS. (offentliggjort 2019-11-06)