Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Kapital | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2024-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Stokhusgade 4, 4., 1317 København K (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stokhusgade 4, 4., 1317 København K (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 30, 1260 København K (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-31 fjernes Direktion: Torben Nordal Clausen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-03 (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-31 fjernes Hjemmeside: www.omni-horse.com (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-31 fjernes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-31 fjernes Kontaktoplysninger: tnc@nordalclausen.com (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-31 fjernes Legale ejere: Nordal Clausen Invest 7 ApS, Big Green Commercial Services Ltd (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-31 fjernes Navne: Omnihorse ApS (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-31 fjernes Reelle ejere: Torben Nordal Clausen (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-31 fjernes Stiftere: Nordal Clausen Invest 7 ApS, Immense Holding ApS (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-01 tilføjes Direktion: Torben Nordal Clausen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2022-05-01 fjernes Direktion: Mia Hemming Balint (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-05-01 tilføjes Legale ejere: Nordal Clausen Invest 7 ApS, Big Green Commercial Services Ltd (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2022-05-01 fjernes Legale ejere: Immense Holding ApS, NAVCO ApS (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-05-01 tilføjes Reelle ejere: Torben Nordal Clausen (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2022-05-01 fjernes Reelle ejere: Mia Hemming Balint (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-05-01 tilføjes Vedtægter: 2022-05-01 (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2022-05-01 fjernes Bestyrelse: Torben Nordal Clausen (formand) (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-04-30 fjernes Legale ejere: Nordal Clausen Invest 7 ApS, Big Green Commercial Services Ltd (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2022-04-30 fjernes Reelle ejere: Torben Nordal Clausen (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2021-10-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2021-10-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2021-10-07 tilføjes Navne: Omnihorse ApS (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2021-10-06 fjernes Navne: Omnihorse IVS (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-10-07 tilføjes Vedtægter: 2021-10-07 (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2021-10-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2021-10-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-12 tilføjes Legale ejere: NAVCO ApS (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 30, 1260 København K (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2019-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Trehøjevej 47, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-06-18 tilføjes Hjemmeside: www.omni-horse.com (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 115,94 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2018-09-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2018-09-27 tilføjes Vedtægter: 2018-09-27 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2018-09-06 tilføjes Legale ejere: Big Green Commercial Services Ltd (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2018-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trehøjevej 47, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-04-03 tilføjes Bestyrelse: Torben Nordal Clausen (formand) (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2018-04-03 tilføjes Direktion: Mia Hemming Balint (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2018-04-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og besidde kapitalandele i selskaber, at udvikle sociale IT. Platforme samt enhver anden virksomhed som efter direktionens skøn har forbindelse hermed (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2018-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2018-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-03 (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2018-04-03 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2018-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2018-04-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2018-04-03 tilføjes Kontaktoplysninger: tnc@nordalclausen.com (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2018-04-03 tilføjes Legale ejere: Nordal Clausen Invest 7 ApS, Immense Holding ApS (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2018-04-03 tilføjes Navne: Omnihorse IVS (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2018-04-03 tilføjes Reelle ejere: Torben Nordal Clausen, Mia Hemming Balint (offentliggjort 2022-05-04)
Den 2018-04-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2018-04-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2018-04-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2018-04-03 tilføjes Stiftere: Nordal Clausen Invest 7 ApS, Immense Holding ApS (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2018-04-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2018-04-03 tilføjes Vedtægter: 2018-04-03 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2018-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-31)