Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Skydebanevej 13, 4700 Næstved (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-09 fjernes Direktion: Rene Shin Olsen (direktør) (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-02 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-09 fjernes Hjemmeside: www.dippli.com (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-09 fjernes Hovedbranche: Andre informationstjenester i.a.n. (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-09 fjernes Kontaktoplysninger: info@dippli.com (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-09 fjernes Legale ejere: Konverto IVS, RSO Holding B.V. (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-09 fjernes Navne: Dippli IVS (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-09 fjernes ObligatoriskEmail: jonas.nielsen@gmail.com (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-09 fjernes Reelle ejere: Jonas Damgaard Nielsen, Rene Shin Olsen (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-09 fjernes Stiftere: RSO Holding B.V., Konverto IVS (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-09 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-04-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skydebanevej 13, 4700 Næstved (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2018-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Hindholmvej 25, 4262 Sandved (offentliggjort 2018-06-23)
Den 2018-06-23 tilføjes Hjemmeside: www.dippli.com (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2018-06-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@dippli.com (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2018-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hindholmvej 25, 4262 Sandved (offentliggjort 2018-06-23)
Den 2018-04-02 tilføjes Direktion: Rene Shin Olsen (direktør) (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2018-04-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2018-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2018-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-02 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2018-04-02 tilføjes Hovedbranche: Andre informationstjenester i.a.n. (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2018-04-02 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2018-04-02 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2018-04-02 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2018-04-02 tilføjes Legale ejere: Konverto IVS, RSO Holding B.V. (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2018-04-02 tilføjes Navne: Dippli IVS (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2018-04-02 tilføjes ObligatoriskEmail: jonas.nielsen@gmail.com (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2018-04-02 tilføjes Reelle ejere: Jonas Damgaard Nielsen, Rene Shin Olsen (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2018-04-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2018-04-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2018-04-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2018-04-02 tilføjes Stiftere: RSO Holding B.V., Konverto IVS (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2018-04-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2018-04-02 tilføjes Vedtægter: 2018-04-02 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2018-04-02 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2018-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-09)