Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Bibranche | Hvidhvask | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Vedtægter | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-13 tilføjes Bestyrelse: Ásbjørg Emilsdóttir Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-08-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-08 fjernes Bestyrelse: Grethe Johanne Kjeldgaard Kjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2022-12-01 fjernes Bestyrelse: Peer Omborgsnæs Appel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trudslevvej 27, 9480 Løkken (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestermarksvej 44, 9480 Løkken (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-10-10 tilføjes Kontaktoplysninger: info@kkff.dk (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2022-07-01 tilføjes Bibranche: Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-07-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-25 tilføjes Bestyrelse: Peer Omborgsnæs Appel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2021-06-06 fjernes Bestyrelse: Christian Isak Charles Dahlager (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2020-11-03 tilføjes Bestyrelse: Grethe Johanne Kjeldgaard Kjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2020-09-02 fjernes Bestyrelse: Ariel Kjær (næstformand) (offentliggjort 2020-09-20)
Den 2020-09-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-04-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-06 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-06 tilføjes Vedtægter: 2018-11-06 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-01 tilføjes Bestyrelse: Jonas Almstrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestermarksvej 44, 9480 Løkken (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2018-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Skindergade 23, 4., 1159 København K (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skindergade 23, 4., 1159 København K (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-03-20 tilføjes Bestyrelse: Ariel Kjær (næstformand) (offentliggjort 2020-09-20)
Den 2018-03-20 tilføjes Formål: Stk. 1 Fondens formål er almennyttigt og er at arbejde for og støtte naturens bevarelse og udvikling, de vilde dyr og planters beskyttelse samt at skabe områder, hvor naturen skal udfolde sig i vidt omfang på egne præmisser. Dette formål skal søges opnået ved: at erhverve, eje og drive naturarealer, herunder landbrugsarealer, der bliver omlagt til natur, at foretage og støtte genopretningsprojekter fortrinsvist i relation til de af fonden ejede naturarealer, at erhverve enhver type af fast ejendom, i forskningsmæssig øjemed, til rekreation og i erhvervsmæssig øjemed, herunder til udlejning, bortforpagtning og salg, at yde støtte til forsknings- og formidlingsprojekter med tilknytning til bevarelsen og udviklingen af naturen i fortrinsvist de områder fonden ejer, at yde tilskud til samfundsgavnlige formål i tilknytning til de førnævnte formål, Stk. 2 Virksomheden og fondens formål kan udøves enten direkte af fonden, gennem datterselskaber, gennem selvstændige organisationer, foreninger, virksomheder eller gennem andre samarbejdspartnere. Stk. 3 Formålet kan realiseres ved, at fonden, herunder i datterselskaber, driver enhver form for erhvervsvirksomhed og aktivitet, der ikke i væsentlig grad er i modstrid med formålet samt ved modtagelse af donationer. Stk. 4 De arealer, som fondens midler til enhver tid understøtter, uanset om de er i fondens eje eller i andres eje, må på intet tidspunkt gøres til genstand for offentlig eller privat jagt eller fiskeri. Bestyrelsen skal ved indgåelse af aftaler og løbende påse, at fondens samarbejdspartnere overholder dette påbud og i øvrigt virker for opfyldelse af det. Bestyrelsen kan efter anbefaling fra bestyrelsens naturlige faglige medlem helt undtagelsesvist og i enkeltstående tilfælde give tilladelse til nedlægning af områdernes dyrebestand og fiskeri, såfremt det er begrundet i strengt naturforvaltningsmæssige eller dyreetiske hensyn. (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-20 (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-03-20 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-03-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-03-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-03-20 tilføjes Navne: Fonden Kaj Kjær Flora og Fauna (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-03-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-03-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-03-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-03-20 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-03-20 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-03-20 tilføjes Vedtægter: 2018-03-20 (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2018-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-06)