Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2002-08-08 tilføjes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-08 fjernes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-07 fjernes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolegade 55, 6830 Nørre Nebel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-08 fjernes Bestyrelse: Bent Holm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-08 fjernes Hovedbranche: Kolonialhandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-08 fjernes Navne: LUNDE BRUGSFORENING (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-08 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-12 fjernes Kontaktoplysninger: 3403@fdb.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-10 tilføjes Hovedbranche: Kolonialhandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-09 fjernes Hovedbranche: Kolonialhandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-26 tilføjes Bestyrelse: Knud Ravn (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-26 fjernes Bestyrelse: Eva Birgitte Petersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: 3403@fdb.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolegade 55, 6830 Nørre Nebel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Kolonialhandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: LUNDE BRUGSFORENING (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-04-21 tilføjes Bestyrelse: Eva Birgitte Petersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-21 fjernes Bestyrelse: Eva Birgitte Petersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-13 fjernes Bestyrelse: Laue Bonde Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-11-14 tilføjes Bestyrelse: Laue Bonde Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1995-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-14 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-27 tilføjes Formål: Foreningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til de lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerne. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-27 tilføjes Tegningsregel: Ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom og optagelse af lån i øvrigt, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhedsstillelse, tegnes foreningen af formanden og uddeleren i forening eller en af disse i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bortset herfra tegnes foreningen af formanden eller uddeleren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-27 tilføjes Vedtægter: 1995-03-27 (offentliggjort 2015-02-09)