Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Direktion | ||||
Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Bibranche | Navne | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-07-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-07-03 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET TØNDER/SKÆRBÆK, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-18 tilføjes Direktion: Lars Sørensen (direktør) (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1.649.067,00 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-18 tilføjes Legale ejere: LS Holding, Vojens ApS, TAS Holding Vojens ApS, BJ Auto ApS (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-17 fjernes Legale ejere: TAS Holding Vojens ApS (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-18 tilføjes Reelle ejere: Lars Sørensen, Thomas Aggesen Schrøder (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-17 fjernes Reelle ejere: Thomas Aggesen Schrøder (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-18 tilføjes Vedtægter: 2021-06-18 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-15 tilføjes Bibranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-06-15 tilføjes Bibranche: Dækservice (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-06-15 tilføjes Bibranche: Turistkørsel og anden landpassagertransport (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-06-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-03-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-03-16 tilføjes Navne: Vojens Taxi Service ApS (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-15 fjernes Navne: Taxa123.nu IVS 20 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-16 tilføjes Vedtægter: 2021-03-16 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-03-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2021-03-15 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2019-05-01 fjernes Revisor: REVISIONSCENTRET HADERSLEV GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2018-12-01 tilføjes Legale ejere: TAS Holding Vojens ApS (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-12-01 fjernes Legale ejere: Thomas Aggesen Schrøder (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2018-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 4, 6500 Vojens (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-03-28 tilføjes Direktion: Thomas Aggesen Schrøder (adm. dir.) (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-03-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre erhvervsmæssig personbefordring samt øvrig beslægtet virksomhed indenfor persontransport. (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-28 (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-03-28 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-03-28 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2018-03-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-03-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-03-28 tilføjes Legale ejere: Thomas Aggesen Schrøder (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2018-03-28 tilføjes Navne: Taxa123.nu IVS 20 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2018-03-28 tilføjes Reelle ejere: Thomas Aggesen Schrøder (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-03-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-03-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-03-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2018-03-28 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET HADERSLEV GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2018-03-28 tilføjes Stiftere: Thomas Aggesen Schrøder (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-03-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-03-28 tilføjes Vedtægter: 2018-03-28 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2018-03-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2018-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-05)