Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Kontaktoplysninger | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Tegningsregel | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Bibranche | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-15 tilføjes Navne: Claus P Consult Holding ApS (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-14 fjernes Navne: claus p consult holding ivs (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-15 tilføjes Vedtægter: 2021-10-15 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-14 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-28 tilføjes Kontaktoplysninger: cp_consult@hotmail.com (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-27 fjernes Kontaktoplysninger: claus_p@live.dk (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-16 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-02-15 (offentliggjort 2019-03-16)
Den 2019-03-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2019-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-16)
Den 2019-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-16)
Den 2019-02-15 tilføjes Direktion: Claus Pedersen (direktør) (offentliggjort 2019-03-16)
Den 2019-02-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Claus Pedersen. (offentliggjort 2019-03-16)
Den 2018-11-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-03-16)
Den 2018-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-03-16)
Den 2018-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-23 fjernes Bestyrelse: Claus Pedersen (formand) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-23 fjernes Direktion: Claus Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søbredden 40, 2820 Gentofte (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-03-22 tilføjes Bestyrelse: Claus Pedersen (formand) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-03-22 tilføjes Bibranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-03-22 tilføjes Direktion: Claus Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-03-22 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at løse konsulentopgaver inden for markedsføring og beslægtede områder (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-03-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-22 (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-03-22 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2018-03-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-03-22 tilføjes Kontaktoplysninger: claus_p@live.dk (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2018-03-22 tilføjes Legale ejere: Claus Pedersen (offentliggjort 2019-03-16)
Den 2018-03-22 tilføjes Navne: claus p consult holding ivs (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2018-03-22 tilføjes Reelle ejere: Claus Pedersen (offentliggjort 2019-03-16)
Den 2018-03-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-03-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-03-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-03-22 tilføjes Stiftere: Claus Pedersen (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-03-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af claus pedersen (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2018-03-22 tilføjes Vedtægter: 2018-03-22 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2018-03-22 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2018-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)