Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglkær 6, 8781 Stenderup (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglkær 6, 8781 Stenderup (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-04-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglkær 6, 8781 Stenderup (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2018-03-26 tilføjes Direktion: Peter Thorup Thomsen (direktør) (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom, administration og udlejning af fast ejendom samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-26 (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-26 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-26 tilføjes Legale ejere: Peter T Thomsen Holding ApS (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-26 tilføjes Navne: Peter T Thomsen Ejendomme ApS (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-26 tilføjes Reelle ejere: Peter Thorup Thomsen (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-26 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-26 tilføjes Stiftere: Peter T Thomsen Holding ApS (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-26 tilføjes Vedtægter: 2018-03-26 (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-04)