Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | xbrl | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedbendvej 8, 5550 Langeskov (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-01-18 fjernes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-01-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-01-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-01 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-01-18 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-01-18 fjernes Kontaktoplysninger: ehekh10@gmail.com (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-01-18 fjernes Legale ejere: Ekhlas Holdings ApS (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-01-18 fjernes Navne: E.E Consultancy IVS (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-01-18 fjernes Reelle ejere: Ehsanullah Ekhlas (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-01-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-01-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-01-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-01-18 fjernes Stiftere: Ekhlas Holdings ApS (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-01-18 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2020-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2020-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2020-10-22 fjernes Direktion: Ehsanullah Ekhlas (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2018-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbendvej 8, 5550 Langeskov (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2018-04-01 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2018-04-01 tilføjes Direktion: Ehsanullah Ekhlas (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2018-04-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at lever konsulent ydelser i form af sparring, workshop, undervisning, forretning udvikling og etc. (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2018-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2018-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-01 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2018-04-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2018-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2018-04-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2018-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2018-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: ehekh10@gmail.com (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2018-04-01 tilføjes Legale ejere: Ekhlas Holdings ApS (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2018-04-01 tilføjes Navne: E.E Consultancy IVS (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2018-04-01 tilføjes Reelle ejere: Ehsanullah Ekhlas (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2018-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2018-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2018-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2018-04-01 tilføjes Stiftere: Ekhlas Holdings ApS (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2018-04-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2018-04-01 tilføjes Vedtægter: 2018-04-01 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2018-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2018-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-22)