Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2018-04-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet Egå Møllevej ApS. (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2018-12-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Damgaard, Strand & Suhr ApS. (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2020-08-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Cubis Ejendomme ApS. (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2022-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Egå Møllevej Holding ApS. (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-06-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2022-06-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2022-06-20 fjernes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-28 fjernes Bestyrelse: Rikke Schriver Strand (formand) (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brobjergvej 1, 8250 Egå (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Brobjergvej 1, 8250 Egå (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brobjergvej 1, 8250 Egå (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Egå Havvej 25, 8250 Egå (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2020-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egå Havvej 25, 8250 Egå (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2020-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Egå Havvej 25, 8250 Egå (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egå Havvej 25, 8250 Egå (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2019-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 2, 1. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2018-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 2, 1. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2018-04-03 tilføjes Bestyrelse: Rikke Schriver Strand (formand) (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2018-04-03 tilføjes Direktion: Rikke Schriver Strand (adm. dir.) (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at agere som holdingselskab for andre aktiviteter. (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-03 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Kontaktoplysninger: rs@cubis.dk (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Legale ejere: Rikke Schriver Strand (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-04-03 tilføjes Navne: R.S.H. ApS (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Reelle ejere: Rikke Schriver Strand (offentliggjort 2018-10-17)
Den 2018-04-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2018-04-03 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2018-04-03 tilføjes Stiftere: Rikke Schriver Strand (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Vedtægter: 2018-04-03 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-03)