Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frydendalsvej 16, 1809 Frederiksberg C (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 26, 3., 1620 København V (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 26, 3., 1620 København V (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2018-04-03 tilføjes Bestyrelse: Anders Gerstenberg (formand) (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Direktion: Sine Christiane Gerstenberg (direktør) (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive journalistisk virksomhed, trendforskning, konsulentvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-03 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Hovedbranche: Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Legale ejere: ANG HOLDING A/S (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Navne: Take Up Space ApS (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Reelle ejere: Anders Gerstenberg (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Stiftere: ANG HOLDING A/S (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Vedtægter: 2018-04-03 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-03)