Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Bestyrelse | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-15 tilføjes Vedtægter: 2021-06-15 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-04-15 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-04-15 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2021-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trindholmsgade 4, 4., 6000 Kolding (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Trindholmsgade 4, 4., 6000 Kolding (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-02-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trindholmsgade 4, 4., 6000 Kolding (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2020-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Nytorv 5, 1., 6000 Kolding (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-11-05 fjernes Kontaktoplysninger: info@jn-group.dk (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-06-30 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2020-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-10-01 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2020-10-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2020-10-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2020-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2020-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2020-08-01 tilføjes Bestyrelse: Dorthe Møller Jochimsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-01 fjernes Bestyrelse: Kaj Aage Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-01 tilføjes Legale ejere: JN Invest ApS (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-01 fjernes Legale ejere: Jensen & Nielsen Gruppen A/S (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-01 tilføjes Navne: Penthouse Trindholmsgade A/S (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-01 tilføjes Reelle ejere: Henrik Skaarup Nielsen, Jan Jensen (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-01 tilføjes Vedtægter: 2020-08-01 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2020-07-31 fjernes Navne: Ejendomsselskabet Birkemose Allé 21 A/S (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-07-31 fjernes Reelle ejere: Henrik Skaarup Nielsen (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-01-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nytorv 5, 1., 6000 Kolding (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2018-04-03 tilføjes Bestyrelse: Kaj Aage Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2018-04-03 tilføjes Direktion: Jan Jensen (direktør) (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at opføre ejendommen til videresalg og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-04-03 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Kontaktoplysninger: info@jn-group.dk (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2018-04-03 tilføjes Legale ejere: Jensen & Nielsen Gruppen A/S (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2018-04-03 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Birkemose Allé 21 A/S (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2018-04-03 tilføjes Reelle ejere: Henrik Skaarup Nielsen (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2018-04-03 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2018-04-03 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2018-04-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2018-04-03 tilføjes Stiftere: Jensen & Nielsen Gruppen A/S (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Vedtægter: 2018-04-03 (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2018-04-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-03)