Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2018-04-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: F.H.Ø. Ejendomme ApS. (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2019-08-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thomasmindeparken 24, 9440 Aabybro (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-03-28 tilføjes Direktion: Betina Holm (direktør) (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-03-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-28 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-03-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-03-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-03-28 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-03-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-03-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-03-28 tilføjes Legale ejere: Tommy Holm, Betina Holm (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-03-28 tilføjes Navne: Holm Holding, Aabybro ApS (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-03-28 tilføjes Reelle ejere: Tommy Holm, Betina Holm (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-03-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-03-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-03-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-03-28 tilføjes Stiftere: Tommy Holm, Betina Holm (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-03-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-03-28 tilføjes Vedtægter: 2018-03-28 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-03-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-03)