Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-31 tilføjes Legale ejere: Søgård & Sørensen ApS, Malema Holding ApS (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2022-12-30 fjernes Legale ejere: Søgård & Sørensen ApS (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2022-06-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-31 tilføjes Legale ejere: Søgård & Sørensen ApS, Schmidt ApS (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2021-12-30 fjernes Legale ejere: Schmidt ApS, Søgård & Sørensen ApS (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-13 tilføjes Legale ejere: Søgård & Sørensen ApS (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2020-05-13 fjernes Legale ejere: Kent Odgaard Holding ApS (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2020-05-12 fjernes Legale ejere: Søgård & Sørensen ApS (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2020-05-13 fjernes Reelle ejere: Kent Odgaard (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2020-01-14 tilføjes Vedtægter: 2020-01-14 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-10-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-12-31 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-07-01 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2018-11-21 tilføjes Direktion: Ivan Schmidt Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-11-21 fjernes Direktion: Kent Odgaard (direktør) (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammeltorv 6, 4., 1457 København K (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-03-27 tilføjes Direktion: Kent Odgaard (direktør) (offentliggjort 2018-11-22)
Den 2018-03-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel af vin og fødevarer samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-27 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-03-27 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med drikkevarer (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-03-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-03-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-03-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-03-27 tilføjes Legale ejere: Søgård & Sørensen ApS, Kent Odgaard Holding ApS, Schmidt ApS (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2018-03-27 tilføjes Navne: La Cuenta Vinos ApS (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-03-27 tilføjes Reelle ejere: Kent Odgaard, Henrik Søgård Sørensen (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2018-03-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2018-03-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2018-03-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-03-27 tilføjes Stiftere: Søgård & Sørensen ApS, Schmidt ApS, Kent Odgaard Holding ApS (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-03-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-03-27 tilføjes Vedtægter: 2018-03-27 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2018-03-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-03)