Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2021-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenvænget 12, 4160 Herlufmagle (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-22 fjernes Bibranche: Lotteri- og anden spillevirksomhed (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-28 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-22 fjernes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-22 fjernes Legale ejere: Daniel Rodriquez Jensen, Tony Roland Aalbæk Jensen (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-22 fjernes Navne: KILDEKIOSKEN 2018 IVS (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-22 fjernes Reelle ejere: Daniel Rodriquez Jensen, Tony Roland Aalbæk Jensen (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-22 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-22 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-22 fjernes Stiftere: Tony Roland Aalbæk Jensen, Daniel Rodriquez Jensen (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-11-22 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-10-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-06-30 fjernes Direktion: Tony Roland Aalbæk Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2020-12-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-01 tilføjes Bibranche: Lotteri- og anden spillevirksomhed (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenvænget 12, 4160 Herlufmagle (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2018-03-28 tilføjes Direktion: Tony Roland Aalbæk Jensen (direktør) (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-03-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil og andre aktiviteter efter direktionens skøn. (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2018-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2018-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-28 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2018-03-28 tilføjes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2018-03-28 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2018-03-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2018-03-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2018-03-28 tilføjes Legale ejere: Daniel Rodriquez Jensen, Tony Roland Aalbæk Jensen (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2018-03-28 tilføjes Navne: KILDEKIOSKEN 2018 IVS (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2018-03-28 tilføjes Reelle ejere: Daniel Rodriquez Jensen, Tony Roland Aalbæk Jensen (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2018-03-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2018-03-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2018-03-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2018-03-28 tilføjes Stiftere: Tony Roland Aalbæk Jensen, Daniel Rodriquez Jensen (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2018-03-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2018-03-28 tilføjes Vedtægter: 2018-03-28 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2018-03-28 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2018-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-01)