Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Hvidhvask | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2022-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndervangsvej 60, st. tv., 2600 Glostrup (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 fjernes Bibranche: Prepress- og premedia-arbejde (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 fjernes Bibranche: Undervisning i kulturelle discipliner (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 fjernes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 fjernes Binavne: Talk2China IVS, Rui Media IVS, Rui International IVS, Ray Nodic IVS, Ray International IVS (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 fjernes Direktion: Ruimin Huang (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-03-31 (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-23 (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 fjernes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 fjernes Legale ejere: Ruimin Huang (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 fjernes Navne: Ray Media IVS (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 fjernes Reelle ejere: Ruimin Huang (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 fjernes Stiftere: Ruimin Huang (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-18 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2021-04-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-24 tilføjes Binavne: Talk2China IVS, Rui Media IVS, Rui International IVS, Ray Nodic IVS, Ray International IVS (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2018-09-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2018-09-24 tilføjes Navne: Ray Media IVS (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2018-09-23 fjernes Navne: YOYU IVS (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-24 tilføjes Vedtægter: 2018-09-24 (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2018-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndervangsvej 60, st. tv., 2600 Glostrup (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2018-03-23 tilføjes Bibranche: Prepress- og premedia-arbejde (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2018-03-23 tilføjes Bibranche: Undervisning i kulturelle discipliner (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2018-03-23 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2018-03-23 tilføjes Direktion: Ruimin Huang (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2018-03-23 tilføjes Formål: YOYUs formål er Kulturel kommunikation mellem Europa og Kina, og rådgivning. (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2018-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-03-31 (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2018-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-23 (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2018-03-23 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2018-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2018-03-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2018-03-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2018-03-23 tilføjes Legale ejere: Ruimin Huang (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2018-03-23 tilføjes Navne: YOYU IVS (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-03-23 tilføjes Reelle ejere: Ruimin Huang (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2018-03-23 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2018-03-23 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2018-03-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2018-03-23 tilføjes Stiftere: Ruimin Huang (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2018-03-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2018-03-23 tilføjes Vedtægter: 2018-03-23 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-03-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2018-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-18)