Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Vedtægter | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | Tegningsregel | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2024-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 15, 7000 Fredericia (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Direktion: Charlotte Midtgaard (direktør) (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Hovedbranche: Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Legale ejere: CM Holding Vejle ApS, Akruse Holding ApS (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Navne: Vasegårdens Klinikker ApS (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Reelle ejere: Charlotte Midtgaard, Annette Kruse (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Stiftere: Charlotte Midtgaard (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2023-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive formueforvaltning (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2023-05-01 tilføjes Vedtægter: 2023-05-01 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 15, 7000 Fredericia (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 15, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-04 tilføjes Direktion: Annette Kruse (direktør) (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2018-04-04 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2018-04-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2018-04-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2018-04-04 tilføjes Vedtægter: 2018-04-04 (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2018-04-01 tilføjes Legale ejere: Akruse Holding ApS (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2018-04-01 tilføjes Reelle ejere: Annette Kruse (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2018-03-28 tilføjes Legale ejere: CM Holding Vejle ApS (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2018-03-28 fjernes Legale ejere: Charlotte Midtgaard (offentliggjort 2018-04-07)
Den 2018-03-23 tilføjes Legale ejere: Charlotte Midtgaard (offentliggjort 2018-04-07)
Den 2018-03-28 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Midtgaard (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2018-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 15, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-03-23 tilføjes Direktion: Charlotte Midtgaard (direktør) (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2018-03-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive sundhedsvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2018-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2018-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2018-03-23 tilføjes Hovedbranche: Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2018-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2018-03-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2018-03-23 tilføjes Navne: Vasegårdens Klinikker ApS (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2018-03-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2018-03-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2018-03-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2018-03-23 tilføjes Stiftere: Charlotte Midtgaard (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2018-03-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-23 tilføjes Vedtægter: 2018-03-23 (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2018-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-18)