Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2018-04-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Uncover ApS. (offentliggjort 2018-04-06)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frejasvej 23, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-27 tilføjes Direktion: Kristoffer Hermansen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og eje kapitalandele i andre selskaber samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-27 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-27 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-27 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-27 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@krisherman.com (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-27 tilføjes Legale ejere: Kristoffer Hermansen (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-27 tilføjes Navne: Kris Herman Holding ApS (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-27 tilføjes Reelle ejere: Kristoffer Hermansen (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-27 tilføjes Stiftere: Kristoffer Hermansen (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-27 tilføjes Vedtægter: 2018-03-27 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-28)