Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2024-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Mølholm Landevej 79, 7100 Vejle (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-24 fjernes Direktion: Annette Kruse (direktør) (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-28 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-24 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-24 fjernes Legale ejere: Annette Kruse (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-24 fjernes Navne: Akruse Holding ApS (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-24 fjernes Reelle ejere: Annette Kruse (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-24 fjernes Stiftere: Annette Kruse (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2018-04-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Vasegårdens Klinikker ApS. (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølholm Landevej 79, 7100 Vejle (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2019-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Mølholm Landevej 79, 7100 Vejle (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2018-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølholm Landevej 79, 7100 Vejle (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2018-03-28 tilføjes Direktion: Annette Kruse (direktør) (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2018-03-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i kapitalandele og værdipapirer og anden i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2018-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2018-03-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-28 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2018-03-28 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2018-03-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2018-03-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2018-03-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2018-03-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2018-03-28 tilføjes Legale ejere: Annette Kruse (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2018-03-28 tilføjes Navne: Akruse Holding ApS (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2018-03-28 tilføjes Reelle ejere: Annette Kruse (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2018-03-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2018-03-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2018-03-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2018-03-28 tilføjes Stiftere: Annette Kruse (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2018-03-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2018-03-28 tilføjes Vedtægter: 2018-03-28 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2018-03-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2018-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-24)