Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllehatten 21, 2. 2., 8240 Risskov (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllehatten 21, 2. 2., 8240 Risskov (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllehatten 21, 2. 2., 8240 Risskov (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 80, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 80, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2020-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 80, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-05-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2018-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-04-03)
Den 2018-09-30 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2018-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 80, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2018-03-26 tilføjes Direktion: Maja Meng Jensen (direktør) (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-26 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje, administrere, udleje og projektudvikle ejendommen Torvet 10, 8700 Horsens (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-26 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-26 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2018-03-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-26 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@ejdkon.dk (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-26 tilføjes Legale ejere: CLAUS JENSEN INVEST ApS, Maja Jensen Invest ApS, INFJ Invest ApS (offentliggjort 2021-03-15)
Den 2018-03-26 tilføjes Navne: TO10 ApS (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-26 tilføjes Reelle ejere: Claus Jensen (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-03-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-26 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-26 tilføjes Stiftere: CLAUS JENSEN INVEST ApS (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-26 tilføjes Vedtægter: 2018-03-26 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-28)