Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2018-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SHS BYG A/S. (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2023-09-01 tilføjes Revisor: Klaus Viborg Pedersen (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-08-31 fjernes Revisor: RL af 1/7 2020 P/S (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-01 tilføjes Revisor: RL af 1/7 2020 P/S (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2020-07-01 fjernes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2020-05-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandholmvej 21, 7620 Lemvig (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-27 tilføjes Direktion: Torsten Lykke Steensen (direktør) (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede kapitalselskaber, samt formueforvaltning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-03-27 (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-27 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-27 tilføjes Kontaktoplysninger: torsten@shs-byg.dk (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-27 tilføjes Legale ejere: Torsten Lykke Steensen (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-27 tilføjes Navne: Romby Steensen Holding ApS (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-27 tilføjes Reelle ejere: Torsten Lykke Steensen (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-27 tilføjes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-11-25)
Den 2018-03-27 tilføjes Stiftere: Torsten Lykke Steensen (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-27 tilføjes Vedtægter: 2018-03-27 (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-27)